Ziņu mēdiji, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziņu mēdiji" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103983530, 08.04.2016 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 08.04.2016 |
SEPA identifikators | LV36ZZZ40103983530 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Brīvības gatve 358 - 27, LV-1006
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Brīvības gatve 358 - 27, Rīga, LV-1006 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 5.00 EUR (Reģistrēts UR 08.04.2016) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2024 |
Paziņojumi kreditoriem | Ir (Aktuālākais ieraksts: 05.08.2024) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | 05.08.2024. 31.07.2024. dalībnieka lēmums Nr. 01/07-2024 |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 10.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (8) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 29.03.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 29.03.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 20.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 20.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 17.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 17.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 24.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 24.03.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 27.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 27.03.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 03.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 03.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 20.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 20.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 08.04.2016 - 31.12.2016 , 11.04.2017 | 08.04.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 11.04.2017 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Amatpersonas (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.08.2024 |
Likvidators/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Pieslēgties |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 23.08.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji. (1) | |
Laiks | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
10.06.2022 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 118951 - 118976 | 118951 - 118976 | ||
Neto apgrozījums
84221 - 108761 , Lielākie
|
84221 - 108761 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
80259 - 80264
|
80259 - 80264 |
||
Pašu kapitāls
71137 - 71141
|
71137 - 71141 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
68099 - 108759
|
68099 - 108759 |
||
Aktīvu bilance
97621 - 97637
|
97621 - 97637 |
||
Pamatlīdzekļi
63967 - 108760
|
63967 - 108760 |
||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
“Smiltenes pienam” jauns īpašnieks | 19.08.2019 12:53 |
Piena pārstrādes uzņēmumam AS “Smiltenes piens” mainījušies īpašnieki - par uzņēmuma patieso labuma guvēju kļuvis Armands Kovaldins, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |