Longo Group, AS
Основные данные | |||||||||||||
Название | AS Longo Group Предыдущие названия | ||||||||||||
Правовая форма | Акционерное общество (AS) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 42103081417, 30.10.2017 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 30.10.2017 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV06ZZZ42103081417 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Rīga, Mūkusalas iela 72A, LV-1004
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | Mūkusalas iela 72A, Rīga, LV-1004 | ||||||||||||
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 13 034 872.10 EUR (Зарегистрирован в РП 22.07.2024) |
||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 22.07.2024 | ||||||||||||
Государственная поддержка | Государственная поддержка. История (Актуальная запись: 07.07.2020) |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Есть |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 05.09.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (10) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 23.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 23.05.2024 |
2023 , Консолидированый отчет , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 23.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Консолидированый отчет | 23.05.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 21.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 21.05.2023 |
2022 , Консолидированый отчет , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 26.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Консолидированый отчет | 26.05.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 25.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 25.05.2022 |
2021 , Консолидированый отчет , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 23.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Консолидированый отчет | 23.05.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 19.10.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 19.10.2021 |
2020 , Консолидированый отчет , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 19.10.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Консолидированый отчет | 19.10.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 07.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 07.12.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 30.10.2017 - 31.12.2018 , 28.04.2019 | 30.10.2017 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 28.04.2019 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
Актуальные данные. Правление (2) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.06.2023 |
Председатель правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 28.12.2020 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Нидерланды |
Актуальные данные. Совет (5) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 01.03.2021 |
Заместитель председателя совета |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 01.03.2021 |
Председатель совета |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 01.03.2021 |
Член совета |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 01.03.2021 |
Член совета |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 01.03.2021 |
Член совета |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Великобритания |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Cписок акционеров | ||||||
С 01.07.2023 сведения о владельцах акций АО( Акционерного общества), которые зарегистрированы в регистре акционеров АО, должны быть зарегистрированы в Регистре предприятий ЛР. Переходные положения Коммерческого закона предусматривают, что данные сведения правление АО обязано опубликовать до 30.09.2024. | ||||||
Время | Доли | Ценность | Вклад | Проценты | Количество голосов | Зарегистрирован в РП |
Bойти в систему |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 23.03.2018 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: на основании права собственности Bойти в систему |
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |
Время | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |
28.05.2018 |
Oт Способ контроля: как акционер |
Награды | |
|
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 128131 - 128157 | 128131 - 128157 | ||
Оборот нетто
5969 , Самые большие
|
5969 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
108164
|
108164 |
||
Собственный капитал
465
|
465 |
||
Долгосрочные вложения
354
|
354 |
||
Баланс aктивов
529
|
529 |
||
Основные средства
26899
|
26899 |
||
Ликвидность
66532 - 66534 , Предприятия
|
66532 - 66534 |
Предприятия | |
Рентабельность
79270 , Предприятия
|
79270 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (1) | |
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdē iecelts Jānis Naglis | 15.12.2020 07:14 |
Klientu Portfeļa monitorings informē par izmaiņām VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes sastāvā. Lursoft dati rāda, ka no valdes locekles amata atcelta Elita Buša, kura šajā amatā atradās jau kopš 2015.gada augusta, un viņas vietā valdē iecelts 1983.gadā dzimušais Jānis Naglis. |