EMPO Ventures AIFP, SIA
Основные данные | |
Название | SIA EMPO Ventures AIFP Предыдущие названия |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) |
Регистрационный номер, дата | 40203247188, 21.05.2020 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 21.05.2020 |
Идентификатор SEPA | LV97ZZZ40203247188 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Jūrmala, Jūrkalnes iela 5, LV-2011
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Jūrkalnes iela 5, Jūrmala, LV-2011 |
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 15 000.00 EUR (Зарегистрирован в РП 21.05.2020) |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 28.04.2023 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 13.09.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (4) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 01.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 01.06.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 29.03.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 29.03.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 02.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 02.08.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 21.05.2020 - 31.12.2020 , 05.08.2021 | 21.05.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 05.08.2021 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 23.03.2022 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
23.03.2022 |
Oт Председатель правления
Oт Совместно как минимум с 1 |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список участников (1) | |||||
Время | Доли | Ценность | Вклад | Проценты | Зарегистрирован в РП |
Stream Asset Management SIA(40203309505)Jūrmala, Jūrkalnes iela 5 Актуальный адрес: Jūrmala, Rīgas iela 90 - 1 | |||||
Oт 17.03.2022 | 15000 | 1.00 EUR | 15 000.00 EUR | 100.00 % | 23.03.2022 |
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 21.05.2020 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Способ контроля: на основании права собственности Bойти в систему |
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |
Время | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |
23.03.2022 |
Oт Способ контроля: как участник |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 146169 - 146195 | 146169 - 146195 | ||
Оборот нетто
84118 - 108574 , Самые большие
|
84118 - 108574 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
78995 - 79004
|
78995 - 79004 |
||
Собственный капитал
82916 - 82920
|
82916 - 82920 |
||
Долгосрочные вложения
68001 - 108572
|
68001 - 108572 |
||
Баланс aктивов
99912 - 99982
|
99912 - 99982 |
||
Основные средства
63887 - 108573
|
63887 - 108573 |
||
Ликвидность
91103 - 91104 , Предприятия
|
91103 - 91104 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (1) | |
"Olainfarm" valdi atstājis Lauris Macijevskis | 17.06.2020 08:41 |
Klientu Portfeļa monitorings ziņo par vakar reģistrētajām izmaiņām AS “Olainfarm” valdē. Kā liecina Lursoft izziņā pieejamā informācija, farmācijas uzņēmuma valdes locekļa amatu atstājis Lauris Macijevskis. |