Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 50003342481, 19.05.1997 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 08.11.2004 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV58ZZZ50003342481 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 | ||||||||||||
Reorganizācijas | |||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K048030. 27.12.2006 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 12 012 722.00 EUR (Reģistrēts UR 28.12.2021) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 18.12.2023 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 05.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 67080112 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (27) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 02.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 02.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 30.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 30.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 21.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 21.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 07.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 07.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 03.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 03.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 23.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 23.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 04.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 04.06.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 21.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 21.06.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 25.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 25.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 15.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 15.07.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 30.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 30.07.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 30.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 30.07.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 31.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 31.07.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 25.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 25.07.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 29.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 29.07.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 31.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 31.07.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 08.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 08.07.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 23.02.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 23.02.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 30.03.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 30.03.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 23.03.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 23.03.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 18.03.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 18.03.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 11.02.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 11.02.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 12.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 12.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 29.03.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 29.03.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 02.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 02.05.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 28.04.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 28.04.1999 |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 15.02.2021 |
Valdes loceklis/ Kopā ar visiem |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 03.05.2022 |
Valdes priekšsēdētājs/ Kopā ar visiem |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Veselības ministrija(Reģistrācijas numurs: 90001474921)Rīga, Skolas iela 3 | |||||
No 23.12.2021 | 12012722 | 1.00 EUR | 12 012 722.00 EUR | 100.00 % | 28.12.2021 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Reģistrēts 08.06.2018 |
Apbalvojumi | |
|
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 38783 - 38796 | 38783 - 38796 | ||
Neto apgrozījums
372 , Lielākie
|
372 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
43402 - 43411
|
43402 - 43411 |
||
Pašu kapitāls
296
|
296 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
184
|
184 |
||
Aktīvu bilance
260
|
260 |
||
Pamatlīdzekļi
109
|
109 |
||
Likviditāte
69292 - 69293 , Uzņēmumi
|
69292 - 69293 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
65187 , Uzņēmumi
|
65187 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs minēts laikrakstos
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs zo.lv katalogā
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdē amatu ieņems Ģirts Ansons | 22.02.2021 07:54 |
Klientu Portfeļa monitorings ziņo par izmaiņām VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes sastāvā. Lursoft dati rāda, ka valdes priekšsēdētājas amatā pārapstiprināta Iveta Ķiece |