MR Group, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA "MR Group" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40203204244, 01.04.2019 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 01.04.2019 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV47ZZZ40203204244 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Vēju iela 6, LV-2127
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Vēju iela 6, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 15 000.00 EUR (Reģistrēts UR 01.04.2019) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.05.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 04.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (3) | |||
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 31.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 31.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 29.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 29.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.04.2019 - 31.12.2019 , 27.07.2020 | 01.04.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 27.07.2020 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 30.11.2020 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.04.2019 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
30.11.2020 |
No Valdes loceklis |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (2) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 26.10.2020 | 50 | 150.00 EUR | 7 500.00 EUR | 50.00 % | 30.10.2020 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 26.10.2020 | 50 | 150.00 EUR | 7 500.00 EUR | 50.00 % | 30.10.2020 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 30.10.2020 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 30.10.2020 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2021. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 138256 - 138276 | 138256 - 138276 | ||
Neto apgrozījums 17674 , Lielākie | 17674 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 17869 | 17869 | ||
Pašu kapitāls 27070 | 27070 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 40296 | 40296 | ||
Aktīvu bilance 27411 | 27411 | ||
Pamatlīdzekļi 61292 - 61305 | 61292 - 61305 | ||
Likviditāte 49386 - 49387 , Uzņēmumi | 49386 - 49387 | Uzņēmumi | |
Rentabilitāte 35885 , Uzņēmumi | 35885 | Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
Elīna Maligina kopā ar “Olainfarm” bijušo valdes locekli nodibina jaunu uzņēmumu | 08.04.2019 07:16 |
Uzņēmumēja Valērija Maligina atraitne Elīna Maligina kļuvusi par valdes priekšsēdētāju jaundibinātam uzņēmumam SIA “MR Group”, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |