KURZEMES RADIO, Akciju sabiedrība
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Akciju sabiedrība (AS) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 41203007892, 06.09.1996 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 07.02.2005 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV68ZZZ41203007892 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Kuldīgas nov., Kuldīga, Pilsētas laukums 4A, LV-3301 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Pilsētas laukums 4A, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K001918. 07.02.2005 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 97 793.00 EUR (Reģistrēts UR 04.09.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.04.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 04.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (29) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 23.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 23.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 24.03.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 24.03.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 14.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 14.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 30.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 30.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 25.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 25.05.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 04.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 04.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 05.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 05.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 15.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 15.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 25.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 25.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 16.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 16.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 02.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 02.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 13.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 13.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 23.03.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 23.03.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 26.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 26.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 28.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 28.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 04.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 04.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 24.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 24.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 13.03.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 13.03.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 03.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 03.05.2005 |
2004 , Atkarības pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 03.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Atkarības pārskats | 03.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 27.02.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 27.02.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 28.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 28.04.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 16.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 16.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 30.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 30.04.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 03.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 03.05.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 09.07.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 09.07.1999 |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats | ||
1996 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 18.02.2021 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Padome (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.04.2024 |
Padomes priekšsēdētājs |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.04.2024 |
Padomes loceklis |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.04.2024 |
Padomes priekšsēdētāja vietnieks |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Akcionāru saraksts (4) | |||||
No 01.07.2023. ziņas par AS reģistrēto akciju īpašniekiem, kuras ir iegrāmatotas AS akcionāru reģistrā, jāreģistrē LR Uzņēmumu reģistrā. Komerclikuma pārejas noteikumi paredz, ka šīs ziņas AS valdei pienākums publiskot līdz 30.09.2024. | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
citi akcionāri |
|||||
No 04.09.2015 | 124 | 9.50 EUR | 1 178.00 EUR | 1.20 % | |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Latvijas Radio, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību(40003080614)Rīga, Doma laukums 8 | |||||
No 04.09.2015 | 62 | 9.50 EUR | 589.00 EUR | 0.60 % | |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
LAUKU AVĪZE Akciju sabiedrība(40103027253)Rīga, Dzirnavu iela 21 Aktuālais nosaukums: AS "LATVIJAS MEDIJI"Aktuālā adrese: Rīga, Toma iela 4 | |||||
No 04.09.2015 | 9584 | 9.50 EUR | 91 048.00 EUR | 93.10 % | |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Ventspils attīstības aģentūra(40008033300)Ventspils, Dzintaru iela 20a Aktuālā adrese: Ventspils, Sarkanmuižas dambis 24 - 19 | |||||
No 04.09.2015 | 525 | 9.50 EUR | 4 987.50 EUR | 5.10 % | |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 19.05.2023 | Monako Firstiste | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 36775 - 36788 | 36775 - 36788 | ||
Neto apgrozījums
17984 - 17985 , Lielākie
|
17984 - 17985 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
102232
|
102232 |
||
Pašu kapitāls
23447 - 23448
|
23447 - 23448 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
36489
|
36489 |
||
Aktīvu bilance
24402
|
24402 |
||
Pamatlīdzekļi
33279
|
33279 |
||
Likviditāte
47971 - 47972 , Uzņēmumi
|
47971 - 47972 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
71169 , Uzņēmumi
|
71169 |
Uzņēmumi | |
Reģistrētais pamatkapitāls * 2112 | 2112 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
Izdevēju “Latvijas mediji” turpinās vadīt Guntars Kļavinskis | 27.06.2018 09:41 |
Laikraksta “Latvijas Avīze” izdevēja AS “Latvijas mediji” valdes priekšsēdētāja amatā atkārtoti apstiprināts Guntars Kļavinskis, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |