LVR Flote, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVR Flote" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103321893, 13.09.2010 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 13.09.2010 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV36ZZZ40103321893 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Kundziņsalas 3. līnija 36, LV-1005
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K098774. 13.09.2010 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 22 859 102.00 EUR (Reģistrēts UR 27.04.2018) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.08.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 16.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 66932616 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (13) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 20.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 20.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 29.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 29.06.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 06.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 06.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 17.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 17.06.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 20.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 20.06.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 16.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 16.06.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 27.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 27.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 07.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 07.06.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 10.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 10.06.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 21.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 21.07.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 01.08.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 01.08.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 29.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 29.07.2013 |
2011 , Gada pārskats , 13.09.2010 - 31.12.2011 , 27.04.2012 | 13.09.2010 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 27.04.2012 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.09.2024 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Rīgas brīvostas pārvalde(Reģistrācijas numurs: 90000512408) | |||||
No 19.04.2018 | 22859102 | 1.00 EUR | 22 859 102.00 EUR | 100.00 % | 27.04.2018 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Reģistrēts 27.04.2018 |
Apbalvojumi | |
|
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 80778 - 80801 | 80778 - 80801 | ||
Neto apgrozījums
1091 , Lielākie
|
1091 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
107965
|
107965 |
||
Pašu kapitāls
258
|
258 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
441
|
441 |
||
Aktīvu bilance
431
|
431 |
||
Pamatlīdzekļi
353
|
353 |
||
Likviditāte
23750 , Uzņēmumi
|
23750 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
59818 , Uzņēmumi
|
59818 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
“Starptautiskās lidostas “Rīga” valdi atstāj Irina Feļdmane | 27.10.2017 08:40 |
Valsts AS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdi atstājusi Irina Feļdmane, kura šo amatu ieņēma kopš 2016.gada oktobra, ziņo “Lursoft” Klientu Portfelis. |