Freehold, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Freehold SIA | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40203255698, 31.08.2020 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 31.08.2020 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV23ZZZ40203255698 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Stabu iela 27 - 8, LV-1011 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Stabu iela 27 - 8, Rīga, LV-1011 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 278 800.00 EUR (Reģistrēts UR 22.03.2021) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 22.07.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 03.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (4) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 22.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 22.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 28.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 28.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 01.12.2021 , 26.07.2022 | 01.01.2021 - 01.12.2021 | Gada pārskats | 26.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 31.08.2020 - 31.12.2020 , 18.06.2021 | 31.08.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 18.06.2021 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 31.08.2020 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (2) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 19.03.2021 | 207600 | 1.00 EUR | 207 600.00 EUR | 74.46198 % | 22.03.2021 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 19.03.2021 | 71200 | 1.00 EUR | 71 200.00 EUR | 25.53802 % | 22.03.2021 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 12.02.2021 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 22.03.2021 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 148048 - 148073 | 148048 - 148073 | ||
Neto apgrozījums
74421 - 74425 , Lielākie
|
74421 - 74425 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
94921
|
94921 |
||
Pašu kapitāls
9593
|
9593 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
6596
|
6596 |
||
Aktīvu bilance
11169
|
11169 |
||
Pamatlīdzekļi
5225
|
5225 |
||
Likviditāte
89315 - 89321 , Uzņēmumi
|
89315 - 89321 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
477 - 8825 , Uzņēmumi
|
477 - 8825 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
Par veikalu "Biotēka" jauno īpašnieku kļuvusi lietuviešu kompānija | 14.04.2021 07:15 |
Lursoft pieejamā informācija liecina, ka vakar reģistrētas izmaiņas SIA “Cintamani Baltic” īpašnieku un arī valdes sarakstos. Līdz šim SIA “Cintamani Baltic” kapitāldaļu turētājs bija Nataļjai Borovikovai un Staņislavam Taraskinam piederošais SIA “Freehold” |