Saluto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saluto" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003944429, 02.08.2007 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 02.08.2007 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV68ZZZ40003944429 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Miesnieku iela 14 - 13, LV-1050 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Miesnieku iela 14 - 13, Rīga, LV-1050 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K071295. 02.08.2007 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 212 828.00 EUR (Reģistrēts UR 15.08.2016) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 28.02.2020 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Ir |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 20.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 67225633 Ieeja no 11.novembra krastmalas +371 27079970 Menedžeris Ravis Riņķis +371 29222623 Direktore Jūlija Šulce +371 29330309 Pasūtījumiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (16) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 27.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 27.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 06.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 06.06.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 28.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 28.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 16.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 16.08.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 29.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 29.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 26.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 26.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 01.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 01.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 10.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 10.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 10.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 10.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 04.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 04.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 03.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 03.05.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 03.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 03.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 22.09.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 22.09.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 06.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 06.05.2009 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.02.2020 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) Ieķīlātas kapitāldaļas. Komercķīlas akta Nr. 100192131 | |||||
No 21.07.2016 | 15202 | 14.00 EUR | 212 828.00 EUR | 100.00 % | 15.08.2016 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 11.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 68354 - 68374 | 68354 - 68374 | ||
Neto apgrozījums
84253 - 108817 , Lielākie
|
84253 - 108817 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
98295
|
98295 |
||
Pašu kapitāls
22136
|
22136 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
10931
|
10931 |
||
Aktīvu bilance
19350
|
19350 |
||
Pamatlīdzekļi
9062
|
9062 |
||
Likviditāte
94475 - 94533 , Uzņēmumi
|
94475 - 94533 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |