Longo Group, AS
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | AS Longo Group Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Akciju sabiedrība (AS) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 42103081417, 30.10.2017 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 30.10.2017 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV06ZZZ42103081417 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Mūkusalas iela 72A, LV-1004
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Mūkusalas iela 72A, Rīga, LV-1004 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 13 034 872.10 EUR (Reģistrēts UR 22.07.2024) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 22.07.2024 | ||||||||||||
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 07.07.2020) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Ir |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 05.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (10) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 23.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 23.05.2024 |
2023 , Konsolidētais pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 23.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Konsolidētais pārskats | 23.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 21.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 21.05.2023 |
2022 , Konsolidētais pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 26.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Konsolidētais pārskats | 26.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 25.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 25.05.2022 |
2021 , Konsolidētais pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 23.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Konsolidētais pārskats | 23.05.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 19.10.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 19.10.2021 |
2020 , Konsolidētais pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 19.10.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Konsolidētais pārskats | 19.10.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 07.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 07.12.2020 |
2018 , Gada pārskats , 30.10.2017 - 31.12.2018 , 28.04.2019 | 30.10.2017 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 28.04.2019 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.06.2023 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.12.2020 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Nīderlandes Karaliste |
Aktuālie dati. Padome (5) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.03.2021 |
Padomes priekšsēdētāja vietnieks |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.03.2021 |
Padomes priekšsēdētājs |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.03.2021 |
Padomes loceklis |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.03.2021 |
Padomes loceklis |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.03.2021 |
Padomes loceklis |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Akcionāru saraksts | ||||||
No 01.07.2023. ziņas par AS reģistrēto akciju īpašniekiem, kuras ir iegrāmatotas AS akcionāru reģistrā, jāreģistrē LR Uzņēmumu reģistrā. Komerclikuma pārejas noteikumi paredz, ka šīs ziņas AS valdei pienākums publiskot līdz 30.09.2024. | ||||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Balsu skaits | Reģistrēts UR |
Pieslēgties |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 23.03.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata Pieslēgties |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji. (1) | |
Laiks | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
28.05.2018 |
No Kontroles veids: kā akcionārs |
Apbalvojumi | |
|
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 128131 - 128157 | 128131 - 128157 | ||
Neto apgrozījums
5969 , Lielākie
|
5969 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
108164
|
108164 |
||
Pašu kapitāls
465
|
465 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
354
|
354 |
||
Aktīvu bilance
529
|
529 |
||
Pamatlīdzekļi
26899
|
26899 |
||
Likviditāte
66532 - 66534 , Uzņēmumi
|
66532 - 66534 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
79270 , Uzņēmumi
|
79270 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdē iecelts Jānis Naglis | 15.12.2020 07:14 |
Klientu Portfeļa monitorings informē par izmaiņām VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes sastāvā. Lursoft dati rāda, ka no valdes locekles amata atcelta Elita Buša, kura šajā amatā atradās jau kopš 2015.gada augusta, un viņas vietā valdē iecelts 1983.gadā dzimušais Jānis Naglis. |