RĪGAS PIENA KOMBINĀTS, Akciju sabiedrība
Basic data | |||||||||||||
Name | Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" Previous names | ||||||||||||
Legal form | Joint stock company (AS) | ||||||||||||
Registration number, date | 40003017441, 29.08.1991 | ||||||||||||
Register, Included in The Register | Commercial register, 01.06.2004 | ||||||||||||
SEPA identifier | LV28ZZZ40003017441 | ||||||||||||
Data from the VAT Register |
|
||||||||||||
Legal address | Legal address: Rīga, Bauskas iela 180, LV-1004 Other registered in this address | ||||||||||||
Postal address | Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004 | ||||||||||||
Reorganizations |
|
||||||||||||
Registration certificate number, date | Nr. C32867. 01.06.2004 | ||||||||||||
Fixed capital |
Paid capital - 52 938 855.90 EUR (Registered in State Enterprise register 26.07.2019) |
||||||||||||
Activity code (NACE) |
|
||||||||||||
Data updated in the Register of Enterprises | 05.09.2024 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Yes |
Actual collaterals | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 05.09.2024 Find out current information about tax debts |
Contact information | |
Phone |
+371 67066887 +371 64281500 Pasūtījumu pieņemšanas daļa +371 67066714 Personāla daļa +371 67240571 Sabiedrisko attiecību konsultante |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (58) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 31.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 31.07.2024 |
2023 , Dependency Statement , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 31.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Dependency Statement | 31.07.2024 |
2023 , Consolidated Statement , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 31.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Consolidated Statement | 31.07.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 01.08.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 01.08.2023 |
2022 , Dependency Statement , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.08.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Dependency Statement | 03.08.2023 |
2022 , Consolidated Statement , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 01.08.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Consolidated Statement | 01.08.2023 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 29.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 29.08.2022 |
2021 , Dependency Statement , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 30.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Dependency Statement | 30.08.2022 |
2021 , Consolidated Statement , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 01.09.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Consolidated Statement | 01.09.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 11.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 11.08.2021 |
2020 , Dependency Statement , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 02.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Dependency Statement | 02.08.2021 |
2020 , Consolidated Statement , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 11.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Consolidated Statement | 11.08.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 29.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 29.07.2020 |
2019 , Dependency Statement , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 27.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Dependency Statement | 27.07.2020 |
2019 , Consolidated Statement , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 29.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Consolidated Statement | 29.07.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 11.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 11.07.2019 |
2018 , Dependency Statement , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 08.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Dependency Statement | 08.07.2019 |
2018 , Consolidated Statement , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 11.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Consolidated Statement | 11.07.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 27.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 27.07.2018 |
2017 , Dependency Statement , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 23.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Dependency Statement | 23.07.2018 |
2017 , Consolidated Statement , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 30.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Consolidated Statement | 30.07.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 20.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 20.07.2017 |
2016 , Dependency Statement , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 14.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Dependency Statement | 14.07.2017 |
2016 , Consolidated Statement , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 20.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Consolidated Statement | 20.07.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 28.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 28.07.2016 |
2015 , Dependency Statement , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 15.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Dependency Statement | 15.07.2016 |
2015 , Consolidated Statement , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 28.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Consolidated Statement | 28.07.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 09.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 09.07.2015 |
2014 , Dependency Statement , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 11.03.2016 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Dependency Statement | 11.03.2016 |
2014 , Consolidated Statement , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 09.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Consolidated Statement | 09.07.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 01.08.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 01.08.2014 |
2013 , Dependency Statement , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 11.03.2016 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Dependency Statement | 11.03.2016 |
2013 , Consolidated Statement , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 10.09.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Consolidated Statement | 10.09.2014 |
2012 , Annual report , 01.07.2012 - 31.12.2012 , 28.08.2013 | 01.07.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 28.08.2013 |
2012 , Dependency Statement , 01.07.2012 - 30.06.2013 , 11.03.2016 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | Dependency Statement | 11.03.2016 |
2012 , Consolidated Statement , 01.07.2012 - 31.12.2012 , 28.08.2013 | 01.07.2012 - 31.12.2012 | Consolidated Statement | 28.08.2013 |
2011 , Annual report , 01.07.2011 - 30.06.2012 , 02.11.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | Annual report | 02.11.2012 |
2011 , Dependency Statement , 01.07.2011 - 30.06.2012 , 14.07.2017 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | Dependency Statement | 14.07.2017 |
2010 , Annual report , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 03.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Annual report | 03.05.2011 |
2010 , Dependency Statement , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 11.03.2016 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Dependency Statement | 11.03.2016 |
2009 , Annual report , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 09.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Annual report | 09.04.2010 |
2008 , Annual report , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 24.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Annual report | 24.04.2009 |
2007 , Annual report , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 23.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Annual report | 23.04.2008 |
2007 , Dependency Statement , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 28.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Dependency Statement | 28.04.2008 |
2006 , Annual report , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 27.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Annual report | 27.04.2007 |
2006 , Consolidated Statement , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 27.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Consolidated Statement | 27.04.2007 |
2005 , Annual report , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 24.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Annual report | 24.05.2006 |
2005 , Consolidated Statement , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 24.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Consolidated Statement | 24.05.2006 |
2004 , Annual report , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 02.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Annual report | 02.05.2005 |
2004 , Consolidated Statement , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 02.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Consolidated Statement | 02.05.2005 |
2003 , Annual report , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 13.05.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Annual report | 13.05.2004 |
2002 , Annual report , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 03.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Annual report | 03.06.2003 |
2001 , Annual report , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 14.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Annual report | 14.05.2002 |
2000 , Annual report , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 15.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Annual report | 15.05.2001 |
1999 , Annual report , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 05.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Annual report | 05.05.2000 |
1998 , Annual report , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 30.04.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Annual report | 30.04.1999 |
1997 , Annual report , 01.01.1997 - 31.12.1997 , 30.07.1998 | 01.01.1997 - 31.12.1997 | Annual report | 30.07.1998 |
1996 , Annual report , 01.01.1996 - 31.12.1996 , 08.03.1998 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | Annual report | 08.03.1998 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2023 | Sign in | ||
2022 | |||
Sign in |
Actual data
Actual data. Board (3) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 01.08.2024 |
Head of the board/ Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 28.11.2023 |
Member of the Board/ Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 08.03.2022 |
Member of the Board/ Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. Council (5) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 11.04.2024 |
Member of the Council |
||
Document country on the date of registration: China | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 11.04.2024 |
Chairperson of the Council |
||
Document country on the date of registration: Denmark | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 11.04.2024 |
Deputy chairperson of the Council |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 11.04.2024 |
Member of the Council |
||
Document country on the date of registration: China | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 11.04.2024 |
Member of the Council |
||
Document country on the date of registration: Singapore |
Changes in personal data. Actual data. Board (2) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
01.08.2024 |
From Member of the Board |
||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
28.11.2023 |
From Head of the board |
Actual data. List of procurations (4) | ||||
Time | Range of rights | Registered in State Enterprise register | ||
1. Procuration | ||||
From 13.02.2024 |
Without rights to dispossess real property Without rights to pledge real property Without rights to encumber real property with rights in rem Right of sole representation |
13.02.2024 | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||
Document country on the date of registration: Russian Federation | ||||
2. Procuration | ||||
From 21.04.2021 |
Without rights to dispossess real property Without rights to pledge real property Without rights to encumber real property with rights in rem Right of sole representation |
21.04.2021 | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||
Document country on the date of registration: Russian Federation | ||||
3. Procuration | ||||
From 29.10.2020 |
Without rights to dispossess real property Without rights to pledge real property Without rights to encumber real property with rights in rem Right of sole representation |
29.10.2020 | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||
Document country on the date of registration: Russian Federation | ||||
4. Procuration | ||||
From 14.08.2015 |
Without rights to dispossess real property Without rights to pledge real property Without rights to encumber real property with rights in rem Right of sole representation |
14.08.2015 | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||
Document country on the date of registration: Russian Federation | ||||
Actual data. List of shareholders (0) | |||||
From 01.07.2023 information about the owners of JSC's registered shares, which are registered in the JSC's shareholder register, must be registered in the Enterprise Register of the Republic of Latvia. The Transition Rules of Commercial Law require the Board of JSC to make such information public by 30.09.2024. | |||||
The shares are registered in the central securities depository: Nasdaq CSD SE, 40003242879, Rīga, Vaļņu iela 1, (Registered in State Enterprise register 05.04.2024) | |||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (1) | |||
Time | Country of residence | Citizenship | |
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 01.08.2024 | Hong Kong | China | |
Type of control: other Sign in |
Awards | |
|
Comparative indices (2023 year) | |||
Index | Place | ||
Age of the company * 1589 - 1596 | 1589 - 1596 | ||
Net turnover
57 , Major
|
57 |
Major | |
Profit or loss
108298
|
108298 |
||
Equity capital
128
|
128 |
||
Fixed assets
83
|
83 |
||
Balance 92 | 92 | ||
Tangible assets
151
|
151 |
||
Liquidity
63783 - 63787 , Companies
|
63783 - 63787 |
Companies | |
Profitability
50166 , Companies
|
50166 |
Companies | |
About the company's comparative indices |
Legal address on the map |
Publications (21) | |
"Rīgas piena kombināts" apgrozījums 2023. gadā sasniedzis 144,53 milj. EUR | 04.08.2024 19:21 |
AS “Rīgas piena kombināts” apgrozījums 2023. gadā sasniedzis 144,53 milj. EUR, gada laikā pieaugot par 13,93% |
|
"Rīgas piena kombināts" strādājis ar 3,15 milj. EUR zaudējumiem | 03.08.2023 06:41 |
Pagājušajā gadā AS “Rīgas piena kombināts” apgrozījums audzis par 15,48%, sasniedzot 126,85 milj. EUR |
|
"Rīgas Piena kombināts" apgrozījums audzis līdz 109,85 milj. EUR | 30.08.2022 06:20 |
AS “Rīgas Piena kombināts” apgrozījums 2021.gadā palielinājies līdz 109,85 milj. EUR, liecina Lursoft pieejamais gada pārskats |
|
“Rīgas piena kombināts” pērn eksportējis produktus 20,11 milj. EUR vērtībā | 12.08.2021 08:12 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” apgrozījums 2020.gadā sasniedzis 107,51 milj. EUR, kas ir par 15,8% vairāk nekā 2019.gadā |
|
Rīgas piensaimnieks pievienots pie Rīgas Piena kombināta | 26.02.2020 08:37 |
Klientu Portfeļa monitorings ziņo, ka vakar reģistrēta SIA “Rīgas Piensaimnieks” reorganizācija, to pievienojot pie AS “Rīgas Piena kombināts”. Visa pievienojamā uzņēmuma manta tika nodota iegūstošajam uzņēmumam un SIA “Rīgas Piensaimnieks” vakar beidza pastāvēt bez likvidācijas procesa. |
|
Rīgas Piensaimnieku pievienos Rīgas Piena kombinātam | 08.11.2019 10:52 |
Klientu Portfeļa monitorings informē par SIA “Rīgas Piensaimnieks” un AS “Rīgas Piena kombināts” reorganizāciju. Paziņojumā kreditoriem teikts, ka reorganizācijas ceļā apvienošanas kārtībā SIA “Rīgas Piensaimnieks” tiks pievienota AS “Rīgas Piena kombināts”. |
|
"Rīgas Piensaimnieks" kļuvis par "Rīgas piena kombināta" meitas uzņēmumu | 24.09.2019 08:03 |
Piena pārstrādes uzņēmums AS “Rīgas piena kombināts” kļuvis par sava māsas uzņēmuma SIA "Rīgas Piensaimnieks" tiešo īpašnieku, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Rīgas piena kombināts” pērn atsācis pelnīt | 12.08.2019 08:58 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” apgrozījums pagājušajā gadā sasniedzis 84,743 miljonus eiro, kas bija par 4,5% jeb 3,622 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gadā, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
"Rīgas piena kombināta" padomē izmaiņas | 06.06.2019 04:56 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” padomes locekļa amatu atstājis Aleksandr Lenskii, kurš uzņēmuma padomē darbojās no 2015.gada, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Rīgas piena kombinātu” turpinās vadīt Normunds Staņēvičs | 21.11.2018 08:11 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” valdes priekšsēdētāja amatā uz jaunu pilnvaru periodu pārapstiprināts Normunds Staņēvičs, kurš šo amatu ieņem kopš 2013.gada, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Rīgas piena kombināta” zaudējumi 2017.gadā pārsniedz 1,1 miljonu eiro | 30.07.2018 07:06 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” zaudējumi 2017.gadā sasniedza 1,124 miljonus eiro, kas bija teju divas reizes vairāk nekā 2016.gadā, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
Izmaiņas AS “Rīgas piena kombināts” valdē | 16.05.2018 12:55 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” valdes loceklis Sergey Ivannikov atstājis amatu, kuru ieņēma kopš 2016.gada, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Rīgas piena kombināts” izdevis jaunu prokūru | 08.05.2018 05:36 |
Piena pārstrādes uzņēmums AS “Rīgas piena kombināts” izdevis jaunu prokūru Kazahstānas pilsonim Alexandr Ibragimov, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Rīgas piena kombināts” un ar to saistīti uzņēmumi ieķīlā preču zīmes, lietu kopību | 27.12.2017 06:44 |
Piena pārstrādes uzņēmums AS “Rīgas piena kombināts” un ar to saistīti uzņēmumi, kas ietilpst “Food Union” grupā, pagājušajā nedēļā reģistrējuši deviņas jaunas komercķīlas, kuru nodrošināto prasījumu maksimālā summa ir 300 miljoni eiro, ziņo “Lursoft” Klientu Portfelis. |
|
“Rīgas piena kombināts” izbeidzis divas prokūras | 29.08.2017 06:34 |
Piena pārstrādes uzņēmums AS “Rīgas piena kombināts” izbeidzis divas prokūras, kuras bija izdotas Vitaliy Ivanov un Krievijas pilsonim Alexandr Mayorov, ziņo “Lursoft” Klientu Portfelis. |
|
“Rīgas piena kombināta” konsolidētie zaudējumi pērn samazinās līdz pusmiljonam eiro | 21.07.2017 11:00 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” konsolidētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 83,837 miljoni eiro, kas bija par 2,7% mazāk nekā 2015.gadā, bet uzņēmumam izdevies samazināt koncerna zaudējumus līdz 501 tūkstotim eiro, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |
|
“Rīgas piena kombināts” valdē izmaiņas | 18.07.2017 07:20 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” valdē reģistrētas izmaiņas - valdi atstājis Krievijas pilsonis Andrei Talovikov, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |
|
“Rīgas piena kombināts” valdē izmaiņas | 15.06.2017 10:04 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” valdē reģistrētas izmaiņas - valdi atstājis Krievijas pilsonis Ivan Losev, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |
|
“Valmieras piens” padomē ieceļ uzņēmuma bijušo vadītāju Hariju Panki | 06.06.2017 15:46 |
Piena pārstrādātāja AS “Valmieras piens” padomē pirmdien, 5.jūnijā, reģistrētas izmaiņas - tajā iecelts uzņēmuma bijušais valdes priekšsēdētājs Harijs Panke, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |
|
“Rīgas piena kombināts” valdē ieceļ Artūru Čirjevski | 24.03.2017 10:42 |
Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” valdē reģistrētas izmaiņas - valdi atstājis Krievijas pilsonis Evgeny Solovey, kura vietā par valdes locekli iecelts Artūrs Čirjevskis, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |
|
Juridisko adresi mainījis farmaceitisko izstrādājumu vairumtirgotājs Tamro | 08.12.2016 16:15 |
Vakar, 7. decembrī, reģistrētas izmaiņas uzņēmuma SIA “Tamro” juridiskajā adresē, ziņo Klientu portfeļa monitorings. Kā jaunā adrese norādīta Noliktavu iela 5, Dreiliņos, Stopiņu novadā. |