REMG Trade, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "REMG Trade" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103941946, 28.10.2015 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 28.10.2015 |
SEPA identifikators | LV29ZZZ40103941946 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6 k-2 - 27, LV-1026 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6 k-2 - 27, Rīga, LV-1026 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 10.00 EUR (Reģistrēts UR 28.10.2015) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 14.07.2019 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 10.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (6) | |||
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 19.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 19.08.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 02.11.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 02.11.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.11.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.11.2021 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 09.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 09.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 28.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 28.06.2018 |
2016 , Gada pārskats , 28.10.2015 - 31.12.2016 , 14.06.2017 | 28.10.2015 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 14.06.2017 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.10.2015 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.10.2015 | 10 | 1.00 EUR | 10.00 EUR | 100.00 % | 28.10.2015 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 14.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2021. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 116227 - 116253 | 116227 - 116253 | ||
Neto apgrozījums 68963 - 69005 , Lielākie | 68963 - 69005 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 17459 - 17461 | 17459 - 17461 | ||
Pašu kapitāls 20658 | 20658 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 21385 | 21385 | ||
Aktīvu bilance 22008 | 22008 | ||
Pamatlīdzekļi 65212 - 115200 | 65212 - 115200 | ||
Likviditāte 25252 , Uzņēmumi | 25252 | Uzņēmumi | |
Rentabilitāte 631 - 9787 , Uzņēmumi | 631 - 9787 | Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
Jānim Boktam jauns uzņēmums | 05.07.2022 06:23 |
Kādreizējais VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta vakar, 4. jūlijā, kļuvis par jaunreģistrētā SIA “Astrum Energia” vienīgo amatpersonu |